时间: 2017-11-29 08:05:05 雅安日报/北纬网
兰开驰同志
兰开驰,男,汉族,1961年4月生,四川三台人,1984年8月加入中国共产党,1980年9月参加工作,西南财经大学高级管理人员工商管理专业、四川省委党校经济学专业毕业,研究生学历,工商管理硕士。现任雅安市委书记、市长。
简 历
1978.09-1980.09四川省绵阳财贸校商业管理专业学习
1980.09-1982.09四川省绵竹县食品公司干部、团总支副书记,县商业局团委书记
1982.09-1986.08共青团绵竹县委副书记(其间:1984.08-1986.07中央电大党政干部管理专业脱产大专学习)
1986.08-1993.03四川省绵竹县商业局副局长、局长(1987.05任)
1993.03-1997.04四川省绵竹县(市)经协办主任兼清平乡党委书记(其间:1994.09-1994.12德阳市委党校第5期中青班学习;1995.04-1995.05四川省委二党校青干二班学习)
1997.04-1998.01四川省绵竹市计委主任兼清平乡党委书记(1995.08-1997.12四川省委党校经济管理专业本科班学习)
1998.01-1999.07四川省绵竹市政府秘书长、办公室主任,市长助理(1998.07任)(1997.09-1999.07四川大学工商管理学院企业管理专业研究生课程进修班学习)
1999.07-2002.05四川省绵竹市副市长(2000.03-2002.01四川省委党校经济学专业研究生班学习)
2002.05-2006.06四川省中江县委副书记、代县长、县长(2003.01任)(其间:2004.02-2004.07四川省委党校中青年干部培训班学习)
2006.06-2009.01四川省德阳市旌阳区委书记、区人大常委会主任(2006.12任)(其间:2008.03中央党校第1期县委书记进修班学习)
2009.01-2009.02四川省德阳市副市长、旌阳区委书记、区人大常委会主任
2009.02-2009.03四川省德阳市副市长、绵竹市委书记
2009.03-2011.07四川省德阳市委常委、绵竹市委书记、市人大常委会主任
2011.07-2011.11四川省宜宾市委常委
2011.11-2013.04四川省宜宾市委常委、常务副市长(2009.12-2011.12攻读西南财经大学高级管理人员工商管理硕士学位)
2013.04-2013.11四川省雅安市委副书记
2013.11-2014.02四川省雅安市委副书记、副市长
2014.02-2014.03四川省雅安市委副书记、代市长
2014.03-2017.11四川省雅安市委副书记、市长
2017.11四川省雅安市委书记、市长
十一届省委委员,省十二届人大代表(2015.01增补)
审稿:白雨锶
责任编辑:任思瑗
来源:雅安日报/北纬网 日期: 2017-11-29 08:05:05
编辑:任思瑗
北纬网 版权所有 本网常年法律顾问:四川雅州律师事务所袁红伟(18980172300)律师
本网违法和不良信息举报邮箱:yarbs#beiww.com(请将#替换为@) 举报电话:0835-2350262 17781610663 公众投诉举报处理制度 跟帖评论自律管理承诺书
互联网新闻信息服务许可证51120170012号 蜀ICP备14021017号-1 增值电信业务经营许可证川B2-20080121 广播电视节目制作经营许可证川字第00109号